ymddiriedolwyr THE BELSIZE SQUARE SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1144866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Ann Alexander | Cadeirydd | 07 June 2016 |
|
|
||||
Francis Joseph | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Simon Alexander Cohen | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Oliver Charles Jerome | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Adam Philip Buchler | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
JEANNIE COHEN | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||
Carol Cohen | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
MARION RUTH NATHAN | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
MICHAEL HOROWITZ QC | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|||||
Sarah Dorabella Percival | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
David Michael Pollins | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
Joseph Samuel Hacker | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
NICHOLAS PHILIP VINER | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
FREDERICK ALLAN LEHMANN | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
Adam David Davis | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
JOHN ALFRED GEORGE ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
JUSTYN JACOB TRENNER | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
DILYS KIM TAUSZ | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
ANNETTE MARION NATHAN | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
PATRICIA HIRSCHOVITS | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
RICHARD GERARD POLLINS | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
Dr CLAIRE SUSAN WALFORD | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|||||
James Ernest Anthony Strauss | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|||||
ROBERT WALTER SIMON NOTHMAN | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
ADAM DAVID NATHAN | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
Dr JOCELYN ASHER SIMON BROOKES | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
||||
JOHN MATTHEW ABRAMSON | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.