ymddiriedolwyr FREEDOM COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1145774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sean Adair | Cadeirydd | 19 May 2014 |
|
|
||||||
Margaret Rowley | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||||
NEIL HARLAND | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Donna Marie Hales | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||||
Rev Bryony Ruthellen Taylor | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||||
Rachel McCallam | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||||
Brian Geoffrey Evans | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||||
DIANA STRAY | Ymddiriedolwr | 06 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.