Hanes ariannol THE KILDARE TRUST
Rhif yr elusen: 1148325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.72m | £22.61k | £4.93m | £5.36m | £415.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.48m | £617.39k | £4.23m | £4.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.70m | N/A | £4.91m | £5.18m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.34k | N/A | £23.57k | £184.56k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £4.91m | £5.18m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | N/A | £617.39k | £4.23m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.79k | N/A | £8.91k | £5.70k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.06m | N/A | £608.47k | £4.22m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.