ymddiriedolwyr THE KENWARD TRUST
Rhif yr elusen: 1146481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gill Gibb | Cadeirydd | 26 June 2024 |
|
|
||||
Miriam Barker | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|||||
Dr Aamer Sarfaz | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Jean PArk | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Dr Susan Plummer | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MUNDAY | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
Russell Price | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Sandra Belton | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Gillian Monk | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Sally Thomson | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Simon Webster | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|||||
Howard Kendall | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Paul Andrews | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.