ymddiriedolwyr KALAYAAN
Rhif yr elusen: 1146596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Virginia Mantouvalou | Cadeirydd | 19 December 2013 |
|
|||||
Gabriel Ephraim | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Julieta Gadayan | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Hugh Graham Collins | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|
||||
Natalie Margit Sedacca | Ymddiriedolwr | 05 May 2020 |
|
|
||||
Pauline Uwins | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Silvia Adelheid Hill | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
Dr MYRIAM CHERTI | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
ALISON ROMA HARVEY | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.