ymddiriedolwyr VOSCUR LIMITED
Rhif yr elusen: 1148403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea June Christine Dell | Cadeirydd | 27 July 2023 |
|
|
||||
Karin Frances Takel | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Lan Nguyen | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Hayley Michelle Shaw | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Edward Francis Norton | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Sally Caroline Fox | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Albert Clark Mark Gardiner | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Philip Anthony Barry | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Joseph Alessandro Egitto | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||
Eleanor Collier | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.