ymddiriedolwyr ADVOCACY MATTERS LTD
Rhif yr elusen: 1148198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNY STECKLES | Cadeirydd | 17 July 2012 |
|
|
||||
Steven Watson | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Robert Punton | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Robert Netherway | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Lyndon Campbell | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|||||
GORDON LAW | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.