ymddiriedolwyr WORKING TOGETHER (LUDLOW) LTD
Rhif yr elusen: 1147358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA NORTH | Cadeirydd | 01 March 2018 |
|
|||||
Julia Maxwell-Muller | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Michael Gordon Beazley MBE, MA | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|||||
Susan Louise Anton | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Alison Holman | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Julian Crombleholme | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Emily Moseley | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.