ymddiriedolwyr HISTORIC COVENTRY TRUST
Rhif yr elusen: 1148237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN DAVID HARRABIN | Cadeirydd | 06 July 2012 |
|
|
||||
Christopher John Nagle | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Balvinder Sangha | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
ANDREW BERNARD WHELAN | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||
MARK PHILIP RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Dr MARK WEBB | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|||||
Dr GEOFF IAIN WILLCOCKS | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|||||
James Magraw | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
||||
ALAN RICHARD STEUART DURHAM | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
JOHN CECIL RUDDICK | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.