Hanes ariannol SOUTH STAFFORDSHIRE WORK CLUBS
Rhif yr elusen: 1149436
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.26k | £40.72k | £48.18k | £37.02k | £17.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.11k | £26.56k | £28.17k | £31.86k | £29.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £17.08k | £10.00k | N/A | £21.71k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.69k | £30.62k | £20.00k | £14.84k | £400 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.