Hanes ariannol RACE COUNCIL CYMRU
Rhif yr elusen: 1148598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.82k | £495.75k | £858.21k | £724.63k | £606.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.90k | £342.16k | £461.12k | £892.94k | £563.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £41.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £57.26k | £105.91k | £156.11k | £362.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £829.59k | £596.31k | £560.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £46.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £28.39k | £127.58k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £2 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £230 | £736 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £461.12k | £892.94k | £563.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.16k | £2.76k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.