ymddiriedolwyr BARNABAS COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1148096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Adrian David Knoetze | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Ann Birchall | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Anna Katharine Reed | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Philip Downward | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|||||
Richard Llewellyn Russell Jones | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Dr Lorien Fay Branfield | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Simon Heys | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|||||
DAVID ELWYN MATTHIAS | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.