ymddiriedolwyr Services For Education Limited
Rhif yr elusen: 1148848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimri Vachter | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Jamie Barry | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Dr Jory Debenham | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Dr Peter Borg-Bartolo MRCS, LRCP | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Martin Anthony Hall | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Joanna Christine Cooney | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
PAUL CLIVE STONE | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
David Bolton | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.