Hanes ariannol FRIENDS OF CLEETHORPES HERITAGE
Rhif yr elusen: 1148859
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.25k | £1.90k | £10.18k | £2.43k | £2.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.98k | £8.56k | £4.14k | £9.24k | £5.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.