Hanes ariannol HARRIS (BELMONT) CHARITY
Rhif yr elusen: 1149240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £1.67m | £1.23m | £1.55m | £1.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.43m | £1.37m | £1.59m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.35k | N/A | £23.91k | £10.52k | £32.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £988.00k | £1.06m | £687.55k | £991.37k | £1.33m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.00k | £56.17k | £17.57k | £64.44k | £95.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £531.00k | £550.00k | £503.53k | £487.33k | £531.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £23.91k | £10.52k | £32.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £628.00k | £647.92k | £741.45k | £838.17k | £818.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £747.00k | £779.80k | £630.79k | £754.14k | £942.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £34.35k | £61.67k | £69.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.00k | £0 | £34.91k | £44.03k | £38.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.