Hanes ariannol THE LONDON IRISH CENTRE
Rhif yr elusen: 1149787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £2.28m | £1.54m | £1.80m | £2.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.67m | £1.46m | £2.23m | £2.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.00k | £73.58k | £214.03k | £93.99k | £697.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £67.72k | £216.40k | £152.55k | £108.50k | £135.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.49k | £4.46k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £957.69k | £1.08m | £1.09m | £1.53m | £2.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £336.17k | £311.15k | £255.88k | £152.71k | £133.93k | |
|
Incwm - Arall | £171.46k | £672.37k | £38.29k | £1.35k | £26 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.52m | £1.34m | £2.16m | £2.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £51.74k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £69.43k | £0 | £61.85k | £43.66k | £17.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £10.46k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £134.31k | £153.14k | £123.64k | £13.42k | £45 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.