Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES (AJR)
Rhif yr elusen: 1149882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.87m | £3.69m | £4.39m | £5.06m | £8.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.65m | £6.62m | £6.50m | £7.44m | £9.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £901.94k | £280.01k | £399.65k | £183.93k | £1.97m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.39k | £44.15k | £58.41k | £43.36k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.18m | £2.78m | £3.50m | £4.44m | £6.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £740.25k | £580.83k | £355.66k | £386.07k | £497.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £68.50k | £0 | £42.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £873.16k | £69.42k | £161.17k | £70.50k | £1.78m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.54m | £6.52m | £6.42m | £7.35m | £8.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £105.19k | £97.04k | £76.91k | £83.99k | £65.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.78k | £36.31k | £45.90k | £41.39k | £44.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £226.28k | £445.56k | £92.25k | £307.91k | £277.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £105.19k | £97.04k | £76.91k | £83.99k | £65.70k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.