ymddiriedolwyr THE CHARLES CAUSLEY TRUST
Rhif yr elusen: 1152107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ian Paul Tunbridge | Cadeirydd | 02 January 2017 |
|
|
||||
Professor Surya Vahni Priya | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Charlotte Morgan | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Georgina Ruth Nayler | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|||||
Nerys Ann Watts | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|||||
Michael Alan Cooper | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
David Devanny | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Katharine Elizabeth Stark | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Penelope Diane Shuttle | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Dr Malcolm Wright | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.