ymddiriedolwyr THE METHODIST HOMESTEAD
Rhif yr elusen: 1150018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN EDMONDS | Cadeirydd | 30 May 2013 |
|
|||||
Heather DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
CAROL JOY BALDWIN | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
JONATHAN ANDREW SMITH | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Ruth McAteer | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
ANDREW MICHAEL ROBINSON | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
SUSAN DORMAN | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
KATHERINE ELIZABETH BROWN | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.