Hanes ariannol COMMUNITY ACTION SUFFOLK
Rhif yr elusen: 1150501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63m | £2.04m | £2.13m | £2.70m | £2.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.60m | £2.08m | £1.87m | £2.55m | £2.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £488.20k | £470.54k | £696.16k | £1.29m | £1.19m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.46k | £1.95k | £3.44k | £1.19k | £1.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £332.55k | £354.69k | £335.64k | £371.62k | £444.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.19m | £1.67m | £1.78m | £2.32m | £2.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.52k | £7.41k | £2.10k | £2.38k | £15.25k | |
|
Incwm - Arall | £94.22k | £8.77k | £5.38k | £3.65k | £3.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.28m | £1.73m | £1.59m | £2.24m | £2.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £322.50k | £352.12k | £286.86k | £309.48k | £417.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.24k | £28.54k | £36.06k | £39.63k | £42.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.