ymddiriedolwyr SURREY MINORITY ETHNIC FORUM LTD
Rhif yr elusen: 1153956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neelam Devesher DL | Cadeirydd | 25 May 2012 |
|
|||||||
Thomas Dunkley | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||||
Sunil Amar | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||||
David John Munro | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||||
HAYET SHAHREZAEY | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||||
Meeta Jayaprakashi Joshi | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||||
Elizabeth Tinsley | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||||
AJIBHA JUDI LINNEY MBE MSC | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.