Hanes ariannol WAKEFIELD THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 503597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £2.14m | £1.19m | £1.75m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.97m | £2.09m | £823.67k | £1.74m | £2.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.00k | £70.00k | £585.02k | £271.19k | £225.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £189.14k | £186.12k | £976.09k | £315.98k | £213.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £411.97k | £376.60k | £213.86k | £292.75k | £408.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £1.58m | £0 | £1.14m | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £307 | £488 | £203 | £83 | £3.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £1.89m | £727.07k | £1.57m | £2.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £199.44k | £205.64k | £96.61k | £168.44k | £235.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.61k | £10.40k | £5.33k | £6.22k | £10.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.