ymddiriedolwyr LEICESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 1151692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Adshead | Cadeirydd | 31 May 2016 |
|
|||||
Lat Blaylock | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Natasha Boyce | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Madeleine Wang | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
SADIE BATSTONE | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||||
REVEREND CANON Emma Davies | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Neil Bardsley | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
ADELE LEADBEATER | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
THE VENERABLE Richard Worsfold | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Mandy Green | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr Codra Theresa Spencer | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Rev Julia Hargreaves | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Rev Andrew Hall | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Rev Elizabeth Wilson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Rev David Cowie | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
THE VENERABLE Claire Wood | Ymddiriedolwr | 08 October 2017 |
|
|||||
Rev Philip Watson | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|||||
Rt Revd Martyn James Snow | Ymddiriedolwr | 14 May 2016 |
|
|||||
RUSSELL ANDREWS | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH CLARE WAYNE-HAWKER | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|
||||
REVEREND CANON PHILIP JONATHAN O'REILLY | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|||||
GWYNNE JONES | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.