Hanes ariannol THE BARRY ANTHONY NEWSAM CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1151402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/08/2019 | 20/08/2020 | 20/08/2021 | 20/08/2022 | 20/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84k | £8.40k | £3.82k | £5.03k | £5.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.69k | £9.88k | £7.44k | £8.15k | £15.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.