Hanes ariannol NEWCASTLE UPON TYNE CITIZENS' ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 503661
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £565.77k | £813.76k | £832.84k | £909.97k | £961.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £571.66k | £751.88k | £788.83k | £881.57k | £944.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £677 | £893 | £565 | £4.40k | £1.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £200 | £477 | £433 | £345 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £564.18k | £810.85k | £830.75k | £905.09k | £960.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £714 | £1.54k | £1.09k | £128 | £64 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £555.71k | £734.36k | £770.19k | £862.92k | £925.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.95k | £17.52k | £18.64k | £18.66k | £18.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.