Hanes ariannol SPREAD A SMILE
Rhif yr elusen: 1152205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £585.95k | £989.51k | £1.18m | £1.16m | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £554.55k | £896.02k | £821.41k | £1.15m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £66.49k | £3.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £498.79k | £420.93k | £1.15m | £787.37k | £980.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £85.64k | £565.40k | £33.71k | £0 | £173.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £163.47k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.52k | £3.19k | £301 | £67 | £6.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £209.18k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £485.47k | £622.16k | £708.71k | £897.74k | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.08k | £273.86k | £112.69k | £249.68k | £307.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.