Hanes ariannol WEST SUSSEX MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1152703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.93m | £3.03m | £2.25m | £1.62m | £1.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.04m | £2.73m | £1.83m | £1.52m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.08m | £1.63m | £1.64m | £1.14m | £1.07m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.09m | £1.68m | £1.66m | £1.14m | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.84m | £1.25m | £581.04k | £473.09k | £705.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £167 | £72 | £0 | £1.16k | £3.72k | |
|
Incwm - Arall | £2.10k | £98.26k | £11.07k | £100 | £225 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.08m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.04m | £2.73m | £1.83m | £1.52m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £115.35k | £131.75k | £114.62k | £95.15k | £72.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.55k | £4.84k | £3.74k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.