ymddiriedolwyr ASTON VILLA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1152848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Hatton | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Richard Stevens | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Victoria Helen Wilkes | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Kiran Sehmi Kenth | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Anthony Colville | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
Rachel Pavlou | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
PRITESH PATTNI | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.