ymddiriedolwyr CHEXS
Rhif yr elusen: 1153769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY GORTON | Cadeirydd | 01 August 2013 |
|
|
||||
Julie Cottenden | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Patricia Spears | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Jessica Hewitt | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Benjamin Booth | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Kerry Jane Laffar | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
PAUL NICHOLAS SEEBY | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|||||
Sarah Goldsmith | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
||||
SHEILA FARMER | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||
Charlotte Angeli | Ymddiriedolwr | 06 March 1986 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.