ymddiriedolwyr DERWEN COLLEGE
Rhif yr elusen: 1153280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHLEEN KIMBER BA | Cadeirydd | 16 February 2005 |
|
|
||||||
Barry Langfield | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||||
Abigail Louise Plowden | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||||
Andrew Grove | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||||
Louise Mary Burns | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||||
STEPHEN MARK LORD | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||||
Elizabeth Mary Leigh | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||||
Helen Victoria Cox | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|||||||
Barbara Court | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||||
JAMIE WARD | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
||||||
MICHAEL COWAN | Ymddiriedolwr | 23 May 2013 |
|
|
||||||
DAVID PAUL EVISON | Ymddiriedolwr | 03 November 2008 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.