ymddiriedolwyr FULL FACT
Rhif yr elusen: 1158683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HON MICHAEL JOHN SAMUEL | Cadeirydd | 03 September 2013 |
|
|||||||||||
Claire Helen Melamed | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||||||||
Claire Wardle | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||||||||
Antonia Mary Cox | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||||||||
Anna Cook | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||||||||
Tim Gordon | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||||||||
Baroness Janet Royall | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|||||||||||
Anand Menon | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||||||||
James Paul Harding | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||||||||
LORD INGLEWOOD | Ymddiriedolwr | 03 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.