Hanes ariannol THE EDUCATION AND TRAINING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1153859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.88m | £29.95m | £37.96m | £33.36m | £33.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.95m | £27.95m | £32.60m | £35.06m | £32.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £786.00k | £4.40m | £14.69m | £10.84m | £20.92m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.42m | £22.87m | £20.54m | £20.62m | £7.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £194.00k | £106.00k | £295.00k | £95.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.65m | £29.77m | £37.61m | £33.23m | £32.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.00k | £33.00k | £4.00k | £2.00k | £80.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £33.00k | £48.00k | £29.00k | £233.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.95m | £27.95m | £32.60m | £35.06m | £32.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.00k | £185.00k | £114.00k | £148.00k | £231.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.80m | £6.00m | £7.48m | £4.20m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.