ymddiriedolwyr BERKSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1155173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Howard | Cadeirydd | 26 June 2017 |
|
|
||||
Nicholas Charles Burrows | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Jane Potter | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Julie Elliott | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Darren Browne | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Susan Roberts | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Camilla Horwood | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Debra AllcockTyler | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
Margaret Haines MVO | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
Alexander Barfield | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
SEAN TAYLOR DL | Ymddiriedolwr | 06 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.