ymddiriedolwyr ST FRANCIS AT THE ENGINE ROOM
Rhif yr elusen: 1157480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Williams | Cadeirydd | 04 November 2014 |
|
|||||
Ida Birungi | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Nailah Marisa Daley-Allen | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Farida Nviri | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Chaachi James | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
Obi Onyido | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
Tony Gibney | Ymddiriedolwr | 04 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.