Hanes ariannol MOLA NORTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1155198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.69m | £5.95m | £8.22m | £12.84m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.77m | £6.29m | £7.74m | £11.96m | £2.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £257.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.68m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £5.94m | £7.96m | £12.83m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.65k | £8.50k | £375 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £257.17k | £3.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.76m | £6.29m | £7.74m | £11.96m | £2.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.42k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.