ymddiriedolwyr ASSIST SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1154862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Leslie Quinton | Cadeirydd | 23 September 2021 |
|
|||||||
Clive Last | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||
Anokhee Parikh | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||||
May Lubienski | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||||
Pious Nyandoro | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||||
Wendy Yap | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||||
Godfrey Chikaviro | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||||
Joy Uwamurera | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||||
Peter Wood | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||||
PAUL MARTYN CULY HARVEY | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.