Hanes ariannol MONTY'S COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1155649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.05k | £107.90k | £137.48k | £152.76k | £130.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.54k | £83.88k | £87.22k | £114.38k | £168.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £8.93k | £17.00k | £8.48k | £10.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.50k | N/A | £21.50k | N/A | £1.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.