ymddiriedolwyr DENTAL TRAUMA UK
Rhif yr elusen: 1155781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SERPIL DJEMAL | Cadeirydd | 05 November 2013 |
|
|||||
Dr Tanika Gohil | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Dr Aliya Hasan | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
||||
Dr Beth Burns | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
Hilary Lorraine Gay | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
ANNETTE KELLEHER | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
||||
ROLAND DOVEN MBE | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.