ymddiriedolwyr THE STONDON SINGERS
Rhif yr elusen: 1154435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharine Emma Adams | Cadeirydd | 30 April 2024 |
|
|
||||
Nicholas Kenneth Alston | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|||||
Neill Christopher Wiltshire | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Annabel Susan Malton | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Michelle Mary Arthur | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Hilary Punnett | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Julia Merle Dimon | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Matthew Robert Butt | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Phil Holmes | Ymddiriedolwr | 09 September 2014 |
|
|
||||
MARJOLEIN HILLMAN | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.