ymddiriedolwyr COMPASSION
Rhif yr elusen: 1157970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Korona | Cadeirydd | 19 April 2018 |
|
|
||||
Katie Beaven | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Nicholas Pearson | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
kirsten Robbins | Ymddiriedolwr | 04 June 2022 |
|
|
||||
Tracey Barton | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Vincent Paul Chandler | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Jane Vanessa Kiddy | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.