Hanes ariannol GROW COOK LEARN
Rhif yr elusen: 1158795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £513.29k | £505.88k | £312.33k | £574.69k | £907.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £511.80k | £522.46k | £317.32k | £501.96k | £596.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £542 | £125.74k | £55.48k | £1.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.93k | £34.70k | N/A | £110.52k | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £470.36k | £471.19k | N/A | £464.18k | £557.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £250.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £511.80k | £522.46k | N/A | £501.96k | £596.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £4.52k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.