ymddiriedolwyr GROW COOK LEARN
Rhif yr elusen: 1158795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen David Kelby | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Clare Louise Featherstone | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Dr Isabel Margaret Carter | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
HELEN FAIRWEATHER | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Laura Danielle Perratt | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
David Warren | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Philip John Sams | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Peter Carty | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||
Professor Charles Philip Edwards | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.