Hanes ariannol ST. JOHN'S HOSPICE NORTH LANCASHIRE AND SOUTH LAKES
Rhif yr elusen: 1157030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.60m | £6.03m | £6.90m | £8.23m | £6.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.39m | £5.77m | £5.41m | £5.76m | £6.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.84m | N/A | £1.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.02m | £3.75m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.37m | £1.53m | £1.42m | £2.32m | £1.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.22m | £2.36m | £1.15m | £1.93m | £2.56m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £1.84m | £358.71k | £3.87m | £2.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £120.43k | £113.43k | £88.10k | £90.32k | £111.75k | |
|
Incwm - Arall | £17.71k | £183.10k | £17.15k | £19.24k | £10.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £849.12k | £842.04k | £610.87k | £1.05m | £1.13m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.03m | £4.26m | £4.19m | £4.36m | £4.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.35m | £1.51m | £1.22m | £1.40m | £1.67m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.02k | £9.05k | £0 | £10.47k | £16.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.28k | £14.39k | £13.15k | £26.57k | £19.13k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.