ymddiriedolwyr HEALTHWATCH KIRKLEES
Rhif yr elusen: 1156338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvyn John Ingleson | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Lisa Corinne Hodgson | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
MOHAMMED LAHER | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||
Mark Richard Fennelly | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|||||
Dawn Alison Wood | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
Joshua William Booth | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Lisa Michelle Butland | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Tony Wilkinson | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
Suzi King | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
Nick Whittingham | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.