Hanes ariannol HOLY TRINITY (HULL) DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1156642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.42k | £3.42m | £756.69k | £133.67k | £338.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £362.78k | £645.30k | £384.33k | £1.22m | £2.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.16m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £3.42m | £751.16k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.73k | £5.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £645.30k | £382.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £2.23k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £4.86k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £335.79k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.