ymddiriedolwyr THE WORCESTER DIOCESAN SOCIAL RESPONSIBILITY FUND
Rhif yr elusen: 504331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE RT REVD JOHN GEOFFREY INGE | Cadeirydd | 01 January 2008 |
|
|||||||||||
The Revd Canon Dr Stephen Michael Edwards | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||||||
Rev Andrew George Todd | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||
The Right Reverend Martin Charles William Gorick | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||||||||
THE VEN ROBERT GEORGE JONES | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|||||||||||
THE VEN NICOLA JANE GROARKE | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|||||||||||
ROBERT DESMOND GARVIN | Ymddiriedolwr | 07 March 2011 |
|
|||||||||||
BEVERLEY HIRONS | Ymddiriedolwr | 07 March 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.