ymddiriedolwyr ELY MUSEUM CIO
Rhif yr elusen: 1156024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Victoria Greaves | Cadeirydd | 19 June 2023 |
|
|
||||||
Hilary Christine Burke | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||||
Ellanor Jane Ponton-Hewitt | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
Dr Lee Gilpin-Davies | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
John David Bull | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||||
Dr Pip Gardner | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||||
Victoria Jayne Teresa JAMESON | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||||
Margherita Cesca | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||||
Katherine Emma CHILDS | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||||
Patricia Ann BIRCH | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
|
||||||
Cllr LIS EVERY | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.