ymddiriedolwyr THE MILLS ARCHIVE TRUST
Rhif yr elusen: 1155828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ronald Frederick Cookson MBE MA PhD | Cadeirydd | 17 February 2014 |
|
|
||||||
Martin James Savage | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||||
Charles Alexander Pinchbeck | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
|||||||
Graham Douglas Hackney | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||||
Michael Jonathon Evans BA | Ymddiriedolwr | 12 August 2014 |
|
|
||||||
Dr Ashok Wasudeo Vaidya | Ymddiriedolwr | 12 August 2014 |
|
|||||||
Dr MARGARET SIMONS | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|||||||
Mildred May Cookson | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.