Hanes ariannol ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS CHARITY
Rhif yr elusen: 1156305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.85m | £4.87m | £6.26m | £5.21m | £5.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.04m | £3.73m | £4.91m | £4.99m | £4.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.62m | £4.58m | £5.48m | £4.93m | £5.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £227.05k | £279.96k | £773.96k | £276.96k | £232.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.64k | £7.91k | £1.39k | £617 | £24.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £429.99k | £907.03k | £675.65k | £605.64k | £843.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.68m | £3.22m | £4.40m | £4.39m | £4.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £357.74k | £505.53k | £504.63k | £607.70k | £629.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.04k | £7.93k | £11.63k | £12.79k | £38.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.00m | £1.00m | £3.80m | £3.60m | £3.22m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.