Hanes ariannol EDENBRIDGE & WESTERHAM CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1155993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.60k | £77.40k | £84.65k | £92.89k | £102.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.38k | £69.96k | £75.63k | £85.83k | £83.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.04k | £49.38k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.34k | £38.85k | £2.00k | £2.80k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.